IDENTITAS DIRI
Nama Lengkap : Drs. MADDARESKI SALATIN, MSI
NIP : 197112141992021 1001
Bagian : DINAS PERHUBUNGAN
Jabatan : KEPALA DINAS
Jenis Kelamin : Pria
Tempat, Tanggal Lahir : BULUKUMBA, 14 DESEMBER 1971
A g a m a : ISLAM
Alamat Kantor : Jl. H.Abdul Malik Pattana Endeng Komp Kantor Gub Sulbar
Alamat Email : dishub@sulbarprov.go.id
PENDIDIKAN
Formal :
No | Jenjang dan Jurusan Pendidikan | Nama Sekolah Akademia/ Perguruan Tinggi | Nama Kepsek/ Direktur/ Ketua/Rektor | Nomor STB/ Ijasah | Tahun STB/ Ijasah |
1. | Sekolah Dasar | SD Neg. No.2 Terang–terang Bulukumba | M. Ramli, BA | 06OAoa 091710 | 1994 |
2. | SMP | SMP Neg. 1 Bulukumba | M. Amin, BA | 060Bob 0371624 | 1997 |
3. | SMA | SMA Neg. 1 Bulukumba | M. Said, BA | 06Ocoh 0023812 | 1990 |
Perguruan Tinggi :
No | Jenjang dan Jurusan Pendidikan | Nama Sekolah Akademia/ Perguruan Tinggi | Nama Kepsek/ Direktur/ Ketua/Rektor | Nomor STB/ Ijasah | Tahun STB/ Ijasah |
1. | D III | STPDN Jatinangor | Sartono Hadisumarno | 423.7/764/III/ STPDN/94 | 1994 |
2. | S – 1 | IIP Jakarta | Dra. Ngadisah, MA | XXIX.08226 | 2000 |
3. | S – 2 | UNHAS Makassar | Prof.Dr.Ir.M.Nasir H.MS | 86337-j04-P/3410-08-02-04 | 2002 |
Non Formal (Kursus/ Pelatihan) :
No | Nama Diklat | Tempat | Angkatan Tahun | Lama Pendidikan | Nomor | Tahun |
1. | Penataran P4 | Bandung | III/1991 | 1 Bulan | 194/c/APDN/91 | 1991 |
2. | Prajabatan TK. II | Bandung | II/1992 | 1 Bulan | 3481/II/LPJ/1992 | 1996 |
3. | Pelatihan Kasi PMD,Kasubsi & Kaur di Kec. | Ujung Pandang | III/1994 | 6 Hari | – | 1994 |
4. | Kursus Komputer | Jakarta | 1999 | 3 Bulan | 025/LPK-B/I/1999 | 1999 |
5. | Forum Peng. Manajemen Pasca P2D | Bogor | III/2003 | 6 Hari | – | 2003 |
PEKERJAAN : (Pengalaman Kerja, Perusahaan, Jabatan)
No | Jabatan Pangkat/Gol | Eselon | Tahun | Surat Keputusan | Pejabat Yang Menetapkan | |
Nomor | Tanggal | |||||
1. |
Kasubsi PMD Kec. Budong-budong Pengatur (II/c) |
V.b | 1996 | 821.24.01 | 15-01-1996 | BKDH Tk. II Mamuju |
2. |
Pejabat Lurah Sinyonyoi Kec. Kalukku Pengatur (II/c) |
V.a | 1996 | 115/SK/V/1996 | 17-05-1996 | BKDH Tk.II Mamuju |
3. |
Kasi Pemerintahan Kec. Mamuju Penata Muda (III/a) |
V.a | 2000 s/d 2001 | 821.24.64 | 20-12-2000 | Bupati Mamuju |
4. |
Kasubsi Bantuan Desa Kantor PMD Penata Muda (III/a) |
IV.b | 2001 s/d 2002 | 821.24.06 | 23-04-2001 | Bupati Mamuju |
5. |
Sekcam Mamuju Penata Muda Tk. I (III/b) |
IV.a | 2002 s/d 2003 | 821.24 – 08 | 25-03-2002 | Bupati Mamuju |
6. |
Camat Kalukku Kab.Mamuju Penata (III/c) |
III.b | 2003 | 821.27 – 02 | 10-04-2003 | Bupati Mamuju |
7. |
Kabag Otoda Prov. Sulbar Penata Tk. I (III/d) |
III.a | 2005 | 821.23-06/SB | 31-01-2005 | Gub. Sul.Barat |
8. |
Kabag Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sulbar Penata Tk. I (III/d) |
III.a | 2006 | 821.23-05/KEPEG | 09-01-2006 | Gub. Sul.Barat |
9. | Kepala Biro Humas dan Protokol Sulbar (IV/a) | II. b | 11 Desem 2006 | 821.22-819 | 13-12-2006 | Gub.Sul.Barat |
10 | Kepala Biro Tata Pemerintahan Sulbar (IV/b) | II.b | 22 Jan.2008 | 821.22/007/2008 | 22 Jan 2008 | Gub. Sul.Barat |
11. | Kepala Biro Perlengkapan & Aset Prov. Sul. Barat (IV/b) | II.b | 21 Januari 2009 | 821.22/013/2009 | 22 Jan 2009 | Gub. Sul. Barat |
12. | Kadis Pemuda Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata | II.a | 30 Maret 2011 | 821.22/036/2011 | 28 Maret 2011 | Gub.Sul.Barat |
13. | Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata | II.a | 17 Des 2012 | 821.22/228/2012 | 14 Des 2012 | Gub. Sul.Bar |
14. | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan | II.a | 16 April 2015 | 82.1.22/52/2015 | 16 April 2015 | Gub. Sul.Bar |
15 | Plt.Kadis Tenaga Kerja & Transmigrasi | II.a | Selain menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur juga sebagai Plt. | |||
16. | Kadis Tenaga Kerja Daerah | II.a | 03 01 2017 | 821.22/01/2017 | 03 jan 2017 | Gub.Sulbar |
17 | Kadis Perhubungan | II.a | 24 07 2020 | 821.22/145/2020 | 24 Juli 2020 | Gub. sulbar |